La ministre des Finances, Monique Jérôme-Forget, a confirmé cette volte-face ce matin, à son entrée à la réunion du conseil des ministres à Québec.
Le gouvernement voulait tenir cette commission spéciale de deux jours afin que les dirigeants de la Caisse de dépôt expliquent leur perte historique de 40 milliards $ devant les élus.
Outre les principaux gestionnaires de la Caisse, l'ancien grand patron, Henri-Paul Rousseau ainsi que les organismes déposants comme la Société d'assurance automobile (SAAQ) et la Régie des rentes (RRQ) auraient été entendus. De leur côté, les péquistes exigeaient la comparution de Mme Jérôme-Forget et du premier ministre Jean Charest.
Mais puisqu'aucune entente n'est intervenue avec l'opposition, elle affirme qu'elle entend maintenant se concentrer sur la nomination des administrateurs et du successeur de Richard Guay.
De son côté, le premier ministre, Jean Charest, affirme que son gouvernement travaille toujours au renouvellement du conseil d'administration de la Caisse, mais qu'aucune annonce ne sera faite aujourd'hui.
Rumeurs de nominations
Le quotidien La Presse soutient que l’ancien sous-ministre du Trésor à Québec, Robert Tessier, serait nommé président du conseil d'administration. M. Tessier, qui a également été pdg de Gaz Métro pendant plusieurs années, remplacerait l'actuel président Pierre Brunet, qui quitte la Caisse après cinq ans de services.
Le gouvernement Charest doit aussi renouveller en même temps les mandats des membres du conseil d'administration de la Caisse. Dans 9 cas sur 14, les mandats sont échus.
La présidente du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, devrait obtenir un siège en remplacement de l’ancien président Alban D’Amours. Le nouveau président de la FTQ, Michel Arsenault, remplacerait son prédécesseur Henri Massé qui a déjà annoncé son départ.
Mandats échus :
Pierre Brunet (président du conseil et du comité des ressources humaines)
Date de nomination : 27 avril 2005 / mandat initial échu
Yvan Allaire (président du comité de gouvernance et d’éthique)
Date de nomination : 27 avril 2005 / mandat initial échu
Claudette Carbonneau (membre du comité de vérification)
Date de nomination : 25 septembre 2002 / mandat initial échu
Louise Charette (membre du comité de gestion des risques)
Date de nomination : 27 avril 2005 / mandat initial échu
Steven M. Cummings (membre du comité des ressources humaines)
Date de nomination : 1er octobre 2003 / mandat initial échu
Alban D’Amours (membre du comité de gestion des risques)
Date de nomination : 24 août 2000 / mandat initial échu
Claude Garcia (président du comité de vérification)
Date de nomination : 27 avril 2005 / mandat initial échu
A. Michel Lavigne (membre du comité de vérification)
Date de nomination : 27 avril 2005 / mandat initial échu
Avec PC et Dominique Lemoine